STOKE PRIOR AND DISTRICT WOMEN'S INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
W.I. Branch covering Stoke Prior and surrounding rural area. Activities include a monthly meeting on the second Tuesday of the month at 2.30 p.m. and usually include a talk or demonstration, tea and social time. Our Branch will be celebrating its 80th Birthday next year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- 02 Ebrill 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- STOKE PRIOR AND DISTRICT WI (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85k | £2.35k | £2.52k | £1.44k | £1.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.94k | £1.99k | £2.21k | £1.33k | £1.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 10 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 15 Mai 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 19 Mawrth 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 20 Chwefror 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2004 | 13 Medi 2005 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES (ALREADY LODGED)
Gwrthrychau elusennol
TO ENABLE WOMEN TO TAKE AN EFFECTIVE PART IN RURAL LIFE AND DEVELOPMENT
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window