HIGHFIELD COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide hall hire to a wide variety of groups/organisations. Our hall has a community fridge and there are many events run by our volunteers for the people of Highfield to become involved in: cash/prize bingo, psychic evenings, table top sales and our santa's grotto is not to be missed, we start the New Year with a family favourite - Panto!
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 22 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- HIGHFIELD COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Stopps | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Gemma Cole | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Kelly Delaney | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Gareth Hamm | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Joely Fletcher | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Stuart | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Koobi | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Sammy Barry-Mears | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Brenda Link | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Wayne Cole | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Margret Gogin | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.76k | £28.12k | £28.12k | £33.10k | £54.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.88k | £11.93k | £13.30k | £18.49k | £46.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 156 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 156 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Gorffennaf 2024 | 521 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Gorffennaf 2024 | 521 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Hydref 2023 | 610 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
03 Hydref 2023 | 610 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Mai 2023 | 836 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
17 Mai 2023 | 836 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/07/1991 AS AMENDED ON 14/09/2010 AS AMENDED ON 12/07/2011
Gwrthrychau elusennol
A) TO ENHANCE THE HIGHFIELD COMMUNITY BY PROVIDING SOCIAL, EDUCATIONAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES WHEREVER THE NEEDS ARISE AND BY SUPPORTING AND PROMOTING THE HIGHFIELD COMMUNITY FOR THE BENEFIT OF ALL ITS RESIDENTS. B) TO MAINTAIN AND MANAGE THE HIGHFIELD COMMUNITY CENTRE TO ENSURE IT IS BEING USED FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL AREA AND IS A SAFE AND SECURE ENVIRONMENT FOR ALL VISITORS AND STAFF.
Maes buddion
HIGHFIELD AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Highfield Community Association
Community Centre
Bellgate
HEMEL HEMPSTEAD
HP2 5SB
- Ffôn:
- 01442 211688
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window