ymddiriedolwyr ST BARBE MUSEUM AND ART GALLERY
Rhif yr elusen: 1018779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR JOHN HUMPHREY DE TRAFFORD BT | Cadeirydd | 19 June 2018 |
|
|
||||
Sarah Elsie Cheers | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Neil James McLocklin | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Alison Jane Pritchard | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Adrian Smith | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Simon Alderson | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Carol Elizabeth Faint | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Anne Corbridge | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Anthony King | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Catherine Jones | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Prue Baker | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Teresa Francis | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE MILLARD | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||
PAMELA ANNE PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.