Tunbridge Wells u3a

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tunbridge Wells U3A is a recreational and educational organisation set up with the aim of benefiting those in the community who are retired or no longer in full-time gainful employment. It provides a meeting each month with an invited speaker, a variety of social gatherings and has over sixty study groups with subjects from art appreciation to 10 mile walks. Around 150 attend the monthly meetings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 16 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- T W U 3 A (Enw gwaith)
- TUNBRIDGE WELLS UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Duckett | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN WOODWARD | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Nesta Ethel Sian Shaw | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Philippa Bernstein | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Judith Horwood | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Fiona Findlay | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Lindsay Hasell | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Bridget Sands | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Joan Young | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.49k | £23.52k | £41.98k | £44.98k | £45.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.25k | £19.24k | £38.72k | £41.48k | £42.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 MAY 1992 AS AMENDED ON 16/07/2015 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 14 Feb 2021 as amended on 15 Apr 2021 as amended on 21 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
TUNBRIDGE WELLS AND LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 SILVER BIRCHES
31 BRIAN CRESCENT
TUNBRIDGE WELLS
KENT
TN4 0AN
- Ffôn:
- 07835300193
- E-bost:
- secretarytwu3a@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window