Hanes ariannol THE ADOLESCENT AND CHILDREN'S TRUST
Rhif yr elusen: 1018963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.79m | £30.39m | £25.60m | £25.44m | £26.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.71m | £30.16m | £23.91m | £24.24m | £24.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.12m | £29.90m | £25.53m | £25.38m | £25.87m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £459.00k | £270.00k | N/A | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.00k | £24.00k | £139.00k | £7.00k | £11.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £30.22m | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.72m | £144.00k | £25.39m | £0 | £26.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £58.00k | |
|
Incwm - Arall | £51.00k | £0 | £68.00k | £51.00k | £190.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.63m | £30.08m | £23.82m | £24.14m | £24.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.00k | £81.00k | £91.00k | £98.00k | £100.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £186.00k | £0 | £157.00k | £4.83m | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.