Hanes ariannol SAFETY CENTRE (HAZARD ALLEY) LIMITED
Rhif yr elusen: 1019093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250.97k | £216.75k | £687.33k | £517.59k | £321.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.11k | £264.99k | £252.23k | £433.52k | £570.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £53.15k | £250.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £101.04k | £334.62k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.58k | £21.30k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £49.89k | £161.17k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £44 | £368 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £534.77k | £123 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £429.55k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £252.23k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £3.96k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.