Hanes ariannol INTERNATIONAL DZOGCHEN COMMUNITY OF KUNSELLING

Rhif yr elusen: 1019101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £95.53k £61.51k £68.41k £83.19k £93.63k
Cyfanswm gwariant £99.91k £66.45k £66.85k £77.08k £75.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A N/A N/A