Ymddiriedolwyr YEOFORD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1019279

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Thomas | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Niki Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Edward Drake | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Carol Price | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Carl Wholey | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Claire Gilliver | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Delia Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Edna Beasley | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
John Stevens | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
DAVID GEORGE LUCKING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Morwenna Rogers | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.