BLYTH VALLEY CHAMBER MUSIC
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OBJECT The object of the Society shall be to promote, improve, develop and maintain public education in and appreciation of the art and science of chamber music in all its aspects by the presentation of professional public concerts and by such other ways as the Society through its Committee shall determine from time to time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
Llywodraethu
- 06 Hydref 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1169617 CONCERTS AT CRATFIELD CIO
- 26 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- 06 Hydref 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- CONCERTS AT CRATFIELD (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.49k | £29.96k | £2.01k | £1 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.26k | £27.16k | £705 | £1 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 05 Hydref 2020 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 15 Ionawr 2020 | 169 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 12 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MAY 1992
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IMPROVE DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF CHAMBER MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PROFESSIONAL PUBLIC CONCERTS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window