Hanes ariannol THE PELICAN CANCER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1019311
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.17k | £760.88k | £443.12k | £717.97k | £509.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £818.73k | £671.96k | £551.38k | £636.46k | £528.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £115.74k | £186.04k | N/A | £307.12k | £138.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £280.13k | £145.97k | N/A | £21.37k | £24.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £48.03k | £351.43k | N/A | £368.86k | £322.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.27k | £76.93k | N/A | £20.64k | £23.89k | |
|
Incwm - Arall | £1.00k | £505 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £222.74k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £656.15k | £532.31k | N/A | £522.23k | £438.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.56k | £19.84k | N/A | £30.12k | £20.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £780 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.