Hanes ariannol HADDENHAM PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1019319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.34k £104.13k £113.94k £91.41k £162.51k
Cyfanswm gwariant £90.33k £97.34k £106.33k £101.35k £136.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £72.67k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.00k N/A £14.11k N/A N/A