ymddiriedolwyr POOLE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1019559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Stuart Jowsey | Cadeirydd | 14 October 2022 |
|
|
||||
Denise Marie Brown | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Julia Margaret Palmer | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Helen Faux | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Bettess | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Susan Mary Thomas | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Ruaraidh Donald James MacKay | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Margaret Riggs | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.