Hanes ariannol JACK IN THE BOX PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1019666
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £50.52k £88.65k £113.90k £113.24k £132.48k
Cyfanswm gwariant £49.39k £88.58k £101.58k £99.26k £159.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A