JACK IN THE BOX PLAYGROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Childcare and early years education for children two to five years. Childcare in our out of school group for children five to eleven years - mainly of working parents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dudley
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1149722 JACK IN THE BOX PRE-SCHOOL LIMITED
- 01 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
- 21 Rhagfyr 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.52k | £88.65k | £113.90k | £113.24k | £132.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.39k | £88.58k | £101.58k | £99.26k | £159.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 12 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | 12 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 15 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | 08 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | 13 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | 17 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 02 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | 02 Chwefror 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MARCH 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANC ETHE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN BELOW STATUTORY SCHOOL AGE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window