Ymddiriedolwyr NEWBRIDGE PREPARATORY SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1019682

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY JONATHAN BIRKETT | Cadeirydd | 18 April 2012 |
|
|
||||
Dr Sara Maguire | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Dr Claire Victoria Watkins | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Kirpal Kaur Bhambra | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
PAULA MARGARET TIMMINS | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
|
||||
JOHN ARTHUR HOLLINGSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.