Hanes ariannol 19TH WARRINGTON CULCHETH METHODIST SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1019735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.23k £11.23k £6.03k £12.66k £10.10k
Cyfanswm gwariant £10.78k £10.78k £4.88k £14.40k £13.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £100 N/A N/A N/A N/A