DRYBROOK SURGERY EQUIPMENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purchase and maintenance of equipment for the benefit of persons attending Drybrook Surgery. Donate equipment to The Doctors, The local NHS Trust or individual patients. Arrange and support staff training. Circulate books, pamphlets, films etc. Raise funds and receive gifts, invest monies not immediately required.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 07 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Abigail Dyer | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
TERRY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER EAST | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/03/2020 | 11/03/2021 | 11/03/2022 | 11/03/2023 | 11/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.44k | £335 | £500 | £1.36k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.40k | £0 | £0 | £0 | £1.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2023 | 19 Mehefin 2024 | 160 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAY 1991 AS AMENDED 11 MARCH 1993, AS AMENDED 14 MAY 1996, AND AMENDED 1 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF SICKNESS PAIN AND DISTRESS IN PARTICULAR BY THE PURCHASE AND MAINTENANCE OF MEDICAL AND OTHER EQUIPMENT AND MACHINERY FOR THE BENEFIT OF ALL PERSONS ATTENDING THE DRYBROOK SURGERY NOT OTHERWISE PROVIDED BY THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Drybrook Surgery
Drybrook Road
Drybrook
GL17 9JE
- Ffôn:
- 01594542239
- E-bost:
- drybrook.surgery@nhs.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window