TIDDLYWINKS PRE-SCHOOL (WEST BESSACARR)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-School for children aged 2.5yrs-5yrs open 4 mornings per week term time only
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Doncaster
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1138043 TIDDLYWINKS PRE-SCHOOL (BESSACARR) LTD
- 08 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
- 12 Ionawr 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- WEST BESSACARR PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.39k | £24.10k | £17.65k | £27.18k | £23.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.77k | £18.60k | £19.80k | £24.21k | £25.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 11 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | 11 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | 23 Rhagfyr 2009 | 176 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | 02 Gorffennaf 2009 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 16 Medi 2008 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 04 Tachwedd 2008 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 28 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 28 Chwefror 2007 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 FEBRUARY 1993 AS AMENDED 8 DECEMBER 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVLOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FIR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window