Hanes ariannol FRIENDS OF WOOLSERY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1019797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.19k £3.49k £4.79k £4.64k £4.13k
Cyfanswm gwariant £1.39k £3.83k £3.03k £8.14k £1.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A