Ymddiriedolwyr CLIFTON NEIGHBOURHOOD CENTRE
Rhif yr elusen: 1019843

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Hancock | Cadeirydd | 13 October 2014 |
|
|
||||
Julie Kopicki | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Susan Speakman | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Angela Brooks | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
SYLVIA BILLINGTON | Ymddiriedolwr | 20 February 2007 |
|
|
||||
JAMES BROWN | Ymddiriedolwr | 25 February 2003 |
|
|
||||
ALISON FORDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.