Hanes ariannol OPEN ROAD VISIONS
Rhif yr elusen: 1019915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.22m | £2.99m | £3.03m | £3.30m | £3.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.22m | £2.95m | £2.74m | £2.91m | £3.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.51m | £2.25m | £2.49m | £2.65m | £2.81m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £253.10k | £271.49k | £283.38k | £300.03k | £679.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £82.48k | £41.83k | £82.49k | £63.38k | £210.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £97.25k | £52.68k | £13.49k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.94m | £2.54m | £2.77m | £3.12m | £3.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.60k | £141.37k | £111.93k | £112.59k | £140.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £209.65k | £48.28k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.21m | £2.95m | £2.74m | £2.91m | £3.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.91k | £0 | £134 | £225 | £12.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.13k | £22.54k | £36.50k | £13.00k | £13.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.39k | £1.24k | £1.18k | £2.03k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.