GUILDEN MORDEN COMMUNITY PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OUR AIM IS TO PROVIDE A SAFE AND STIMULATING ENVIRONMENT WHERE CHILDREN OF PRE SCHOOL AGE LEARN THROUGH PLAY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 21 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
- 21 Mehefin 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- GUILDEN MORDEN PRESCHOOL (Enw gwaith)
- GUILDEN MORDEN COMMUNITY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.40k | £41.99k | £28.27k | £18.52k | £2 | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.43k | £40.48k | £28.96k | £25.06k | £67 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.16k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £519 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 07 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 28 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 24 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 24 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 30 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | 02 Gorffennaf 2014 | 2 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 JANUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
GUILDEN MORDEN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window