THE EDWARD SYCAMORE BRIGHTLINGSEA FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support young people in Brightlingsea in educational and sporting endeavours etc. through grants for texts, instruments etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 16 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN MERRELL | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
CAROLE GOODWIN | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
SANDRA LORRAINE LANGOHR | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
GEORGE HENRY SIMONS | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
DR STEPHEN LAGUE | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
Elizabeth Foss-Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR MICHAEL THOMAS WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN JOHNSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £414 | £882 | £818 | £944 | £830 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08k | £680 | £313 | £1.29k | £474 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 02 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 26 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
1) TO ASSIST AND RELIEVE YOUNG PERSONS UNDER 25 YEARS OF AGE RESIDENT PERMANENTLY OR FOR THE TIME BEING IN OR IMMEDIATELY OUTSIDE THE TOWN OF BRIGHTLINGSEA WHO ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES AND AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION ARE IN FINANCIAL NEED AND WHO ARE PREPARING FOR, ENTERING UPON OR ENGAGAED IN ANY PROFESSION TRADE OCCUPATION OR SERVICE. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION AND SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF SUCH YOUNG PERSONS SO AS TO ASSIST IN DEVELOPING FULLY THEIR PHYSICAL AND MENTAL CAPACITIES SO THAT THEY MAY ATTAIN FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED. 3) THE RELIEF OF POVERTY AMONGST RESIDENTS OF BRIGHTLINGSEA PARTICULARLY AMONGST THOSE WHO ARE UNEMPLOYED BY THE PROVISION OF GRANTS TO ENABLE SUCH PERSONS TO UNDERTAKE A COURSE OF STUDY OR VOCATIONAL OR EMPLOYMENT TRAINING.
Maes buddion
IN OR IMMEDIATELY OUTSIDE THE TOWN OF BRIGHTLINGSEA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 REGENT ROAD
BRIGHTLINGSEA
COLCHESTER
CO7 0NL
- Ffôn:
- 07899776620
- E-bost:
- BrightlingseaFund@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window