Ymddiriedolwyr ST JOSEPH'S PRIMARY SCHOOL FAIRVIEW ROAD PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1020024

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 21 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janine Piercy | Cadeirydd | 27 June 2019 |
|
|
||||
Laura Dennett | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Paul Wentworth | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Rebecca Taylor | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Helen Eizdi Sheshpiri | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Clare Mathieson | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Christine Margaret Malkin | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
HAYLEY LYNCH | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
LIZ RYAN | Ymddiriedolwr | 21 April 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.