ymddiriedolwyr SANDWELL SCOUT DISTRICT
Rhif yr elusen: 1020042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Kenneth Osborne | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Kieran Andrews | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Lynn Tyler | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Stephen Michael Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Nicola Johnson | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Alistair Head | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
William Fellows | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.