EIRIS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our vision is a financial & corporate system that encourages sustainable & responsible wealth creation & management. Our mission is to use research, analysis and influence to help charities who want to invest responsibly or to influence other responsible investors in support of their missions, and to help other organisations & individuals contribute to the responsible business & investment agenda.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£701,239
Roddion a chymynroddion | £384.74k | |
Weithgareddau elusennol | £233.62k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £14.29k | |
Arall | £68.59k |
Cyfanswm gwariant:
£887,329
Codi arian | £110.71k | |
Weithgareddau elusennol | £776.62k | |
Arall | £0 |
£10,072 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £110.71k | |
Gwariant elusennol | £776.62k |
Pobl

13 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
- EIRIS (Enw blaenorol)
- ETHICAL INVESTMENT RESEARCH SERVICE (EIRIS) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Timothy Bent | Cadeirydd | 15 December 2015 |
|
|
||||
Rebecca Kong | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Julia Nina Roth | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Aaron Matthew Walsh Hay | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Richard Stuart Howitt | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Camilla Parke | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||
FRANCES WAY | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £480.50k | £468.97k | £241.66k | £402.57k | £701.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £560.82k | £582.03k | £472.52k | £728.21k | £887.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £384.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £233.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.29k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £68.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £776.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £110.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £53.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £33.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.65k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £975.30k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £442.68k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £107.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 JANUARY 1990 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 23 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ACTIVITIES OF BUSINESSES IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS AND THE BEARING OF THESE ASPECTS ON INVESTMENT POLICIES AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH B) TO PROMOTE AND IMPROVE IN DIRECT PURSUIT OF THEIR OBJECTS THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF A) CHARITABLE ORGANISATIONS ESTABLISHED ANYWHERE IN THE WORLD AND TAKING EFFECT WITHIN THE UK AND B) CHARITABLE ORGANISATIONS ESTABLISHED WITHIN THE UK AND TAKING EFFECT OUTSIDE THE UK THE OBJECTS OF WHICH ARE CONFINED TO THE RELIEF OF POVERTY OR SICKNESS OR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RELIGION BY THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION ON THE ACTIVITIES AND INVESTMENT POLICIES OF COMMERCIAL ORGANISATIONS TO ENABLE THE CHARITIES TO MAKE AN INFORMED CHOICE OF INVESTMENTS WHICH WOULD NOT CONFLICT WITH THE AIMS OF THE CHARITY OR OTHERWISE HAMPER THE CHARITY'S WORK
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Foundry
17 Oval Way
LONDON
SE11 5RR
- Ffôn:
- 02037525754
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window