MANOR ROAD PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sessional Pre-school 9 till 3.30 every week day , term time only. Full day care is available. Children are aged 2 years 9 months until 4 years 10 months.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2019
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £39,005 o 1 gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- MANOR ROAD PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- MANOR ROAD PRE-SCHOOL PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.74k | £131.32k | £85.59k | £74.39k | £45.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.69k | £114.81k | £85.59k | £73.38k | £43.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.85k | £99.77k | £55.00k | £66.14k | £39.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 03 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 07 Chwefror 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 07 Chwefror 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 APRIL 1989
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window