Hanes ariannol TEES VALLEY YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1020171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £923.31k £660.11k £627.04k £716.38k £793.12k
Cyfanswm gwariant £902.25k £690.97k £623.05k £687.40k £759.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £263.08k £270.14k £270.14k £328.88k £328.64k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £36.93k £36.93k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £10.00k £1.41k £2.22k £6.98k £5.46k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £26.02k £9.47k £12.60k £0 £32.83k
Incwm - Weithgareddau elusennol £887.29k £649.23k £612.22k £675.49k £752.15k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £2.67k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £33.91k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £5.46k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £902.25k £690.97k £623.05k £687.40k £759.43k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.50k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0