Hanes ariannol THE WELFARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1020238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £2.29m | £2.56m | £1.08m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.13m | £2.32m | £2.48m | £1.13m | £2.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.09m | £194.41k | £2.56m | £168.30k | £160.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £2.28m | £0 | £909.64k | £2.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.23k | £868 | £64 | £41 | £1.46k | |
|
Incwm - Arall | £22.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.08m | £2.28m | £2.44m | £1.09m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.71k | £36.87k | £37.23k | £41.38k | £45.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.10k | £0 | £19.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.16m | £0 | £950.90k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.