SOUTH WOODHAM PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
pre school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
- SOUTH WOODHAM VILLAGE HALL PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN BOWYER | Cadeirydd | 26 June 2017 |
|
|
||||
Debbie Edmunds-Schuller | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Jade Watson | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Rachel Basaras | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Nicole Piper | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
Sharon Watkins | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.03k | £142.18k | £159.48k | £157.29k | £170.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.47k | £131.15k | £146.71k | £149.58k | £174.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £90.95k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Awst 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Awst 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 133 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Mawrth 2022 | 244 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Mawrth 2022 | 244 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 MAY 1992 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
South Woodham Preschool
C/O Woodville Primary School
Brent Avenue
South Woodham Ferrers
Essex
CM3 5SE
- Ffôn:
- 01245 425746
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window