ymddiriedolwyr PATTINGHAM EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1020285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gena Richards | Cadeirydd | 14 June 2017 |
|
|
||||
Dorothy Steel | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Clive Edward Pendrell | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Philip Sims | Ymddiriedolwr | 08 September 2019 |
|
|||||
Nicholas Hill | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Anna Davies | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.