Hanes ariannol HANWELL BUNNIES' PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1020315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (180 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £71.14k £65.99k £88.20k £82.91k £71.43k
Cyfanswm gwariant £65.79k £61.36k £81.63k £82.43k £81.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £38.56k £43.30k £48.36k N/A N/A