Hanes ariannol FILTON PARK PLAYGROUP (BRISTOL)
Rhif yr elusen: 1020320
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.02k | £63.08k | £61.08k | £84.52k | £54.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.07k | £71.68k | £68.28k | £79.25k | £99.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.05k | £36.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £14.39k | £48.56k | £74.31k | £48.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.