ymddiriedolwyr BLANDFORD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1020421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sybille Maddock | Cadeirydd | 07 June 2019 |
|
|
||||
Caroline Wawman | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Michael Booth | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|||||
Jonathan Bowell | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|||||
Samantha Elliott | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
||||
Christine Minchella | Ymddiriedolwr | 01 September 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.