Hanes ariannol FRIENDS OF BEALINGS SCHOOL

Rhif yr elusen: 1020472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/10/2020 20/10/2021 20/10/2022 20/10/2023 20/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.31k £1.82k £2.42k £2.22k £7.80k
Cyfanswm gwariant £5.13k £1.28k £5.89k £1.41k £7.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A