Hanes ariannol CHILDREN IN CRISIS
Rhif yr elusen: 1020488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.04m | £1.58m | £2.74m | £3.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.36m | £1.22m | £2.78m | £4.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £641.72k | £450.66k | £330.40k | £408.92k | £398.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £583.23k | £590.13k | £1.24m | £2.33m | £3.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02k | £585 | £358 | £353 | £287 | |
|
Incwm - Arall | £84.27k | £1.41k | £15.70k | £0 | £5.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £64.81k | £91.52k | £9.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.22m | £1.16m | £2.76m | £4.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £290.38k | £140.27k | £57.62k | £14.88k | £7.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.47k | £9.60k | £23.16k | £2.65k | £4.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £680.22k | £458.81k | £178.21k | £538.04k | £654.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.