Hanes ariannol FRIENDS OF YORKSHIRE SCULPTURE PARK
Rhif yr elusen: 1020544
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.14k | £31.91k | £34.05k | £44.99k | £14.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.42k | £26.43k | £39.42k | £34.83k | £29.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.