SCUNTHORPE GAY MEN AND WOMEN'S GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support group for the LGBT community of North Lincolnshire and its surrounding district. Dedicated to serving the community for whom it was set up over twenty years ago, organising weekly meetings, ocassional trips and events to suit its members needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 05 Mai 1993: Cofrestrwyd
- 27 Mehefin 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £581 | £810 | £629 | £629 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £651 | £1.67k | £797 | £797 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 19 Mai 2016 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 21 Mai 2015 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED OCTOBER 1990 AS AMENDED 13 APRIL 1992 AND 19 APRIL 1993
Gwrthrychau elusennol
1.TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT HOMOSEXUALITY AND LESBIANISM.2.TO RELIEVE THE MENTAL AND EMOTIONAL DISTRESS SUFFERED BY PERSONS WHO ARE HOMOSEXUAL,BISEXUAL OR IN ANY DOUBT ABOUT THEIR SEXUAL IDENTITY
Maes buddion
NOT DEFINED-IN PRACTICE EAST RIDING AND KINGSTON UPON HULL & LINCOLNSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window