NEWLINK PROJECT LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of tuition in information computer technology principally to physically disabled persons with the long term objective of increasing their employment potential.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 06 Mai 1993: Cofrestrwyd
- 08 Ionawr 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE NEWLINK PROJECT LIMITED (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.76k | £135.04k | £216.83k | £243.60k | £126.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.63k | £183.70k | £192.03k | £239.55k | £151.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 08 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 13 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 17 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 03 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 06 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 29 Rhagfyr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 MARCH 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 5 MARCH 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS PARTICULARLY (THOUGH NOT LIMITED TO) EDUCATION AND TRAINING IN INFORMATION TECHNOLOGY. TO PREVENT AND RELIEVE POVERTY BY IMPROVING THE OPPORTUNITY OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS TO OBTAIN EMPLOYMENT BY PROVIDING SUCH EDUCATION AND TRAINING
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE EAST MIDLANDS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window