ymddiriedolwyr FURNITURE RECLAMATION AND DELIVERY ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 1020725
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Cosstick | Cadeirydd | 18 February 2014 |
|
|
||||
James Farmer | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Luke Dawson | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Michelle Ferguson | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Peter Locke | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Mike Brown | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Steven Nelson | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||
KEITH SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.