Hanes ariannol HAYWOOD ROAD PRE SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1020744
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.57k | £65.04k | £70.69k | £72.86k | £67.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.81k | £58.06k | £73.47k | £77.99k | £77.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £50.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.80k | £2.92k | £54.06k | £55.23k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.