HAYWOOD ROAD PRE SCHOOL PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Committee-run pre-school which provides high-quality, nurturing and playful education for children in Mapperley, Nottingham for children aged two to 5 years old five days a week term time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 506384 WESTDALE PRE-SCHOOL GROUP
- 07 Mai 1993: Cofrestrwyd
- HAYWOOD ROAD PRE-SCHOOL PLAYGROUP (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valerie Holland | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
suannah tesu | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Olivia Waplington | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Meghann waplington | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Gina Conquest | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.57k | £65.04k | £70.69k | £72.86k | £67.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.81k | £58.06k | £73.47k | £77.99k | £77.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £50.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.80k | £2.92k | £54.06k | £55.23k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Medi 2024 | 88 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Medi 2023 | 90 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Ionawr 2024 | 195 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Medi 2022 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Medi 2022 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Ionawr 2022 | 202 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Ionawr 2022 | 202 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 135 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 29 October 2014
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 haywood road
Mapperley
Nottingham
Nottingham
Nottinghamshire
NG3 6AB
- Ffôn:
- 07713157665
- E-bost:
- haywoodroadpreschool@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window