ymddiriedolwyr LUDGERSHALL PRE SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1020800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Smith | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|
||||
Stephanie Ferguson | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Leah Roberts | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Levi Hedges | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Naomi Williams | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||
Emma Brooker | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
James Hughes | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.