Hanes ariannol MATLOCK BATH PRE SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1020943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £55.79k £48.08k £62.64k £79.53k £67.63k
Cyfanswm gwariant £50.33k £50.85k £65.30k £81.44k £67.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £41.61k N/A £36.46k £61.46k £41.55k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A