Ymddiriedolwyr RIBBY-WITH-WREA WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1020981

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Gleave | Cadeirydd | 04 March 2014 |
|
|
||||
Gwyneth Jackson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Dr Katherine Mary Yaxley | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Rosemary Gordon Howe | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Karin Buck | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Gillian Osborne | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Jennifer Pickett | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Sarah Cara | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
||||
Patricia Walton | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.