Hanes ariannol UTTOXETER PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1021100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.11k £56.11k £73.57k £77.72k £95.99k
Cyfanswm gwariant £46.63k £58.48k £66.60k £86.20k £83.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.39k £38.31k £40.65k £52.42k £77.31k