COMMUNITY ROAD TENANTS AND RESIDENTS ASSOCIATION AND SOCIAL CLUB LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
wE ARE A LOCAL COMMUNITY CENTRE OPEN TO EVERYONE.WE CATER FOR THE ELDERLY WITH A CLUB EVERY WEEK.WE HAVE TRIPS OUT AND HOLIDAYS.KARATE CLASSES,MARIE CURIE COFFEE MORNINGS EVERY YEAR.UNFUNDED GROUPS ARE ALLOWED TO USE THE HALL.LEISURE ACTIVITIES ARE FISHING CLUB DARTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,567 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Newham
Llywodraethu
- 25 Mai 1993: Cofrestrwyd
- MAJOR ROAD TENANTS AND RESIDENTS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Foreman | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David Foreman | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.14k | £117.37k | £77.19k | £92.23k | £132.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.94k | £118.60k | £42.73k | £31.01k | £44.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £1.00k | £3.57k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 199 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 199 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Ebrill 2023 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Ebrill 2023 | 167 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16TH SEPTEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
(A)TO PROMOTE THE WELL-BEING OF THE COMMUNITY RESIDENT IN MAJOR ROAD TENANTS AND RESIDENTS AREA BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND RESIDENTS, IN A COMMON EFFORT TO FURTHER HEALTH, TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR ANY SOCIAL ACTIVITIES THE RESIDENTS MAY DESIRE. (B)TO ESTABLISH A COMMUNITY CENTRE AND TO CO-OPERATE WITH THE LOCAL AUTHORITIES IN THE MAINTENANCE OF THE ABOVE CENTRE IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM.
Maes buddion
MAJOR ROAD TENANTS AND RESIDENTS ASSOCIATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Road Tenantsy
Community Road
LONDON
E15 1JT
- Ffôn:
- 02085340664
- E-bost:
- FOREMANANITA@YAHOO.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window