Ymddiriedolwyr GUILDFORD EAST DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1021177

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr D Lester | Cadeirydd | 16 June 2015 |
|
|
||||
Samantha Jane Ritchie | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||
Dawn Marie Smith | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Colin Desmond | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Rebecca Harman | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Thomas George Crane | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
Geoff Wright | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Michael Neale | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Robin John Beeson | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Russell David Baldwin | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Richard Albert Ayears | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
THOMAS CORNWELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2003 |
|
|
||||
Malcolm Charles Smith | Ymddiriedolwr | 22 May 2002 |
|
|
||||
James Patrick McKie | Ymddiriedolwr | 01 February 2000 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.