ymddiriedolwyr STAFFORDSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1021182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH ANNE BIRCH | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|
||||
Nathan Heath | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Nicholas John Cunliffe | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Nicholas Moss | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Richard Williams | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
Shay George Norman | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
CLIVE LEADER | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|||||
Joanne Gilbert | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
BRUCE MATTHEW FIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.