ymddiriedolwyr 10TH CHELTENHAM (ALL SAINTS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1021252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Sanders-Buchanan | Cadeirydd | 24 April 2024 |
|
|
||||
Phillip John Duroe-Richards | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Luke Robert Gallagher | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Thomas William Lyness Oakes | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Bruce Litchfield | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Emma Claire Dermott | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Naomi Marie Austin | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Frank Say Thomas | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Mark John Harris | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Nicole Maria Francoise Sullivan | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||
Kelly Anne MacKinnon | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
SARA LOUISE BOULTON | Ymddiriedolwr | 12 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.